Декларациите, фирмените участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите в декларациите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н. В ЛВДД регистъра можете да търсите по имена на лицето, институция, заемана длъжност, име на фирма, псевдоним на агент от ДС.
Примери с данни за депутатите (съвместно със сайта bgparliament.io):
Депутати в 47 НС от партиите Продължаваме промяната, ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Демократична България, ДПС, Възраждане
Депутати в 46 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се БГ/Ние идваме
Депутати в 45 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се/Мутри вън
Депутати в 44 НС, Депутати в 43 НС, Депутати в 42 НС, Депутати в 41 НС, Депутати в 40 НС, Депутати в 39 НС, Депутати в 38 НС, Депутати в 37 НС
Несъответствия в декларациите за 2018, 2019, 2020. Засегнати от теча на данни на хакера „Емил Кюлев“
ГЕОРГИ ЕВДОКИЕВ МАРКОВ Народен преставител 44 НС
- 10/10: Няма Николай, Стефан
- 4/4: Няма Николай, Стефан
- 451/ 21.01.2015 г.: МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ агент Николай, Стефан Член на Изпълнителното бюро от 09.05.2013 г.
- 14/ 04.09.2007 г.: МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ Щатен служител Николай, Стефан Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 36-о Народно събрание
- 1716/ 03.10.2019 г.: МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ Щатен служител Николай, Стефан Член на ръководен орган на партия (Член на Политически съвет и на Управителен съвет) от 31.01.2006 г.
- 1065/ 26.09.2017 г.: МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ секретен сътрудник Николай, Стефан Член на Управителния съвет на "Държавна парично-предметна лотария" от 12.03.2005 г. до 01.06.2006 г.
- 1012/ 18.07.2017 г.: МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ Щатен служител Николай, Стефан Член на Изпълнителния комитет от 27.06.2001 г. до 10.11.2005 г.
- 1265/ 02.04.2018 г.: МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ Щатен служител Николай, Стефан Член на Управителния съвет от 23.11.1998 г. до 28.12.1998 г.
- 872/ 09.03.2017 г.: МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ агент Николай, Стефан
- 1731/ 11.10.2019 г.: МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ агент Николай, Стефан Член на ръководен орган на партия (Заместник-председател) от 02.04.1991 г.
- 10/ 25.07.2007 г.: МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ Николай, Стефан
- 4/ 21.06.2007 г.: МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ Николай, Стефан
Профил
Участва в 2 фирми или сдружения
1) 000690735 "БЪЛГАРСКИ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ" Сдружение
ЕИК | Тип участие | Към дата |
---|---|---|
000690735 | 12д. Органи на управление "БЪЛГАРСКИ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ" Сдружение, ЕИК/ПИК 000690735 | 06/01/2022 |
2) 121660936 "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ" АД
ЕИК | Тип участие | Към дата |
---|---|---|
121660936 | 13. Управителен съвет "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ" АД, ЕИК/ПИК 12166 0936 | 06/01/2022 |
9 декларации
Име | Позиция | Година | Тип | Източник |
---|---|---|---|---|
Георги Евдокиев Марков | Народен представител Народни представители | 2021_nc | Освобождаване | КПКОНПИ |
Георги Евдокиев Марков | Народен представител | 2020 | Годишна | КПКОНПИ |
Георги Евдокиев Марков | Народен представител | 2020y | Годишна | КПКОНПИ |
Георги Евдокиев Марков | Народен представител | 2019 | Годишна | КПКОНПИ |
Георги Евдокиев Марков | Народен представител | 2019y | Годишна | КПКОНПИ |
Георги Евдокиев Марков | Народен представител | 2018 | Годишна | КПКОНПИ |
Георги Евдокиев Марков | Народен представител | 2018y | Годишна | КПКОНПИ |
Георги Евдокиев Марков | народен представител | 2017 | Постъпване | Сметна палата |
Георги Евдокиев Марков | народен представител | 2017y | Постъпване | Сметна палата |
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)