Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 29.02.2024 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра СЕБРА, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистъра на агенти на Държавна сигурност и Регистъра на политическите лица. Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, санкционирани по Магнитски, Агенти на ДС, Политически лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to February 29th 2024. Connected to the Registry of Public Procurements, SEBRA registry, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by Magnitsky sanctioned persons, Search by Communist Agents, Search by PEPs
ВИКТОРИЯ ДАНЧЕВА ИЛИЕВА
VIKTORIYa DANChEVA ILIEVA
- Няма данни лице с такива имена да е политическо лице
- Няма данни лице с такива имена да е обявявано от КомДос като агент на ДС
- Няма данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ
1 Свързани лица и фирми първо ниво виж второ
ЕИК UIC |
Фирма Company |
Свързани с фирмата лица Connected persons |
831652492
UIC |
БАЛКАНТУРИСТ
BALKANTURIST
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 8052230 8052260
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5350 р-н Слатина 68134-07 1574 ул."Никола Тесла" 3 9, бизнес център "София 1" 8052230 8052260
- Няма участие на политически лица
No Politically Exposed Persons - Участие на агенти на ДС
Communist SS Agents- Дарина Калчева Георгиева-Павлова
- Недялка Стоева Сандалска-Генкова
Няма данни за участие в обществени поръчки No Public Procurement ContractsНяма данни за проекти по ОП 2007-2013 No EU funding 2007-2013Няма данни за проекти по ОП 2014-2020 No EU funding 2014-2020Няма данни за проекти по ПРСР No Agriculture Fund ProjectsНяма данни за доставки по ПРСР No Agriculture Fund SubcontractsНяма данни за къщи за гости No EU funded guesthouseНяма данни за нередности по проекти по ПРСР No investigated agriculture projectsИма данни за изплатени 27 265,04 лв. коронасубсидии 27 265,04 BGN coronavirus subsidiesНяма данни за дългове към НАП No tax debtsИма данни за плащания от СЕБРА: 31 543,22 лв./BGN There is available data for public money transfers |
- СОНЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
SONYa IVANOVA TODOROVA
Първи запис / First Deed : 2020-10-19 15:09:33 Liquidators Последен запис / Last Deed : 2020-10-19 15:09:33 Liquidators
- ВИОЛЕТА МАРИНОВА НОВЕВА
VIOLETA MARINOVA NOVEVA
Първи запис / First Deed : 2008-05-29 09:20:38 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2019-07-19 13:06:19 ContactPerson550a
- ЕНГЕЛБЕРТ ЙОЗЕФ ШРАЙБЕР младши
ENGELBERT YOZEF ShRAYBER mladshi
Първи запис / First Deed : 2019-07-19 13:06:19 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-07-19 13:06:19 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives
- ФРАНК ОЛИВЕР ЗИНДЕЛ
FRANK OLIVER ZINDEL
Първи запис / First Deed : 2019-07-19 13:06:19 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-07-19 13:06:19 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives
- ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ
EMIL TsVETKOV VASILEV
Първи запис / First Deed : 2019-07-19 13:06:19 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-07-19 13:06:19 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- ВИКТОРИЯ ДАНЧЕВА ИЛИЕВА
VIKTORIYa DANChEVA ILIEVA
Първи запис / First Deed : 2019-02-08 10:05:44 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2019-05-07 18:03:26 Representatives
- ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ МИЛАДИНОВ
EVGENIY PETROV MILADINOV
Първи запис / First Deed : 2019-05-07 18:03:26 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2019-05-07 18:03:26 BoardOfDirectors
- ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ЗАРКОВ
VALENTIN HRISTOV ZARKOV
Първи запис / First Deed : 2019-05-07 18:03:26 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2019-05-07 18:03:26 BoardOfDirectors
- Без име
Bez ime
Първи запис / First Deed : 2019-02-08 10:05:44 Representatives Последен запис / Last Deed : 2019-05-07 18:03:26 Representatives
- "БАЛКАНТУРИСТ" АД, ЧРЕЗ НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА - ГЕНКОВА
"BALKANTURIST" AD, ChREZ NEDYaLKA STOEVA SANDALSKA - GENKOVA
Първи запис / First Deed : 2008-07-06 10:45:34 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2019-05-07 13:11:32 BoardOfDirectors
- "БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ" АД ЕИК 121650326 чрез ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ
"BALKANTURIST ELIT" AD EIK 121650326 chrez EMIL TsVETKOV VASILEV
Първи запис / First Deed : 2008-05-29 09:20:38 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2019-02-08 10:05:44 BoardOfManagers2
- НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА
NEDYaLKA STOEVA SANDALSKA-GENKOVA
Агент на ДС Първи запис / First Deed : 2008-05-29 09:20:38 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2017-06-16 15:22:40 BoardOfManagers2
- КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА
KRASIMIRA TRIFONOVA KONSTANTINOVA
Първи запис / First Deed : 2013-06-20 13:59:39 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2017-06-16 15:22:40 SupervisingBoard
- БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
BOYaNA GEORGIEVA POPOVA
Първи запис / First Deed : 2012-05-31 13:46:54 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2017-06-16 15:22:40 SupervisingBoard
- "БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ" ЕАД, ЧРЕЗ МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ
"BI TI DEVELOPMENT SARVISIZ" EAD, ChREZ MIHAEL IVANOV DZhAMBAZOV
Първи запис / First Deed : 2008-05-29 09:20:38 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2017-06-16 15:22:40 SupervisingBoard
- ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА
DARINA KALChEVA GEORGIEVA-PAVLOVA
Агент на ДС Първи запис / First Deed : 2012-05-31 13:46:54 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2012-05-31 13:46:54 SupervisingBoard
- ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА, ЕГН6305307711
DARINA KALChEVA GEORGIEVA-PAVLOVA, EGN6305307711
Първи запис / First Deed : 2008-05-29 09:20:38 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2011-06-08 13:57:27 SupervisingBoard
- БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА, ЕГН6010176256
BOYaNA GEORGIEVA POPOVA, EGN6010176256
Първи запис / First Deed : 2008-05-29 09:20:38 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2011-06-08 13:57:27 SupervisingBoard
- БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ" АД ЕИК 121650326 чрез ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ ЕГН 6711217123
BALKANTURIST ELIT" AD EIK 121650326 chrez EMIL TsVETKOV VASILEV EGN 67112171
23
Първи запис / First Deed : 2008-05-29 09:27:05 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2011-06-08 13:57:27 BoardOfManagers2
- "БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ" ЕАД,ЕИК 131290015 ЧРЕЗ МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ
ЕГН 6202186525
"BI TI DEVELOPMENT SARVISIZ" EAD,EIK 131290015 ChREZ MIHAEL IVANOV DZhAMBAZO
V EGN 6202186525
Първи запис / First Deed : 2008-05-29 09:27:05 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2008-05-29 09:27:05 SupervisingBoard
|
***
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in:
English (Английски)