ЕИК UIC |
Фирма Company |
Свързани с фирмата лица Connected persons |
175321875
UIC |
ТРИНИТИ ПРОДАКШЪНС БЪЛГАРИЯ
TRINITI PRODAKShANS BALGARIYa
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1142 ул. "Фритьоф Нансен" 37А 5
- Няма участие на политически лица
No Politically Exposed Persons - Няма участие на агенти на ДС
No Communist SS Agents - Няма данни за участие в обществени поръчки
No Public Procurement Contracts - Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
No EU funding 2007-2013 - Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
No EU funding 2014-2020 - Няма данни за проекти по ПРСР
No Agriculture Fund Projects - Няма данни за доставки по ПРСР
No Agriculture Fund Subcontracts - Няма данни за къщи за гости
No EU funded guesthouse - Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
No investigated agriculture projects - Няма данни за изплатени коронасубсидии
No coronavirus subsidies - Няма данни за дългове към НАП
No tax debts - Няма данни за плащания в СЕБРА за ЕИК 175321875 но е възможно да има данни с името на фирмата
No available data for public money transfers with this UIC
|
|
831642181
UIC |
Виваком България
Vivakom Balgariya
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5345 р-н Красно село 68134-02 1606 бул. ТОТЛЕБЕН 8
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5358 р-н Младост 68134-15 1784 бул. "Цариградско шосе" 115и
- Участие на политически лица
Politically Exposed Persons Няма участие на агенти на ДС No Communist SS Agents56 428 787,00 лв. от 536 обществени поръчки Public Procurement ContractsФирмата е бенефициар от Оперативните програми 2007-2013 по проекти на обща стойност 1 755 581,00 лв. The company got EU funding 2007-2013 - 1 755 581,00 BGNФирмата е бенефициар от Оперативните програми 2014-2020 по проекти на обща стойност 1 779 273,67 лв. The company got EU funding 2014-2020 - 1 779 273,67 BGNФирмата е партньор, изпълнител или подизпълнител на 116 проекта от Оперативните програми 2014-2020. The company subcontracted 116 EU funded contracts 2014-2020Няма данни за проекти по ПРСР No Agriculture Fund Projects11 084,00 лв. за 4 доставка/и по ПРСР 11 084,00 BGN for 4 Agriculture Fund SubcontractsНяма данни за къщи за гости No EU funded guesthouseНяма данни за нередности по проекти по ПРСР No investigated agriculture projectsНяма данни за изплатени коронасубсидии No coronavirus subsidiesНяма данни за дългове към НАП No tax debtsНяма данни за плащания в СЕБРА за ЕИК 831642181 но е възможно да има данни с името на фирмата No available data for public money transfers with this UIC |
- С. Т. В.
S. T. V.
Първи запис / First Deed : 2024-01-04 14:08:54 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2024-01-04 14:08:54 TransformingCompanys
- ТЕЛНЕТ СЕКЮРИТИ
TELNET SEKYuRITI
Първи запис / First Deed : 2024-01-04 14:08:54 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2024-01-04 14:08:54 TransformingCompanys
- БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
BALGARSKA TELEKOMUNIKATsIONNA KOMPANIYa
Първи запис / First Deed : 2008-11-20 14:23:14 Distraints Последен запис / Last Deed : 2024-01-04 14:08:54 Successors703
- Николаос Статопулос
Nikolaos Statopulos
Първи запис / First Deed : 2020-07-22 16:53:36 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2023-11-22 15:33:15 SupervisingBoard
- Виктория Боклаг
Viktoriya Boklag
Първи запис / First Deed : 2020-07-22 16:53:36 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2023-11-22 15:33:15 SupervisingBoard
- Янез Живко
Yanez Zhivko
Първи запис / First Deed : 2020-10-06 12:50:29 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2023-11-22 15:33:15 SupervisingBoard
- ТЕЛНЕТ
TELNET
Първи запис / First Deed : 2023-09-28 08:56:44 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2023-09-28 08:56:44 TransformingCompanys
- НУРТС ДИДЖИТЪЛ
NURTS DIDZhITAL
Първи запис / First Deed : 2022-10-19 15:08:38 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2022-10-19 15:08:38 TransformingCompanys
- Юнайтед Груп Бизнес Сървисиз
Yunayted Grup Biznes Sarvisiz
Първи запис / First Deed : 2022-10-04 10:43:11 Successors703 Последен запис / Last Deed : 2022-10-04 10:43:11 Successors703
- Словения Броудбанд С.а.р.л.
Sloveniya Broudband S.a.r.l.
Първи запис / First Deed : 2022-09-13 15:34:45 SoleCapitalOwner Последен запис / Last Deed : 2022-09-13 15:34:45 SoleCapitalOwner
- „Юнайтед Груп България“ ЕООД
„Yunayted Grup Balgariya“ EOOD
Първи запис / First Deed : 2022-07-20 17:42:51 SoleCapitalOwner Последен запис / Last Deed : 2022-09-13 15:34:45 TransformingCompanys
- Стилианос Илиа
Stilianos Ilia
Първи запис / First Deed : 2020-07-22 16:53:36 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2022-09-09 11:15:39 SupervisingBoard
- СПАС ДИМИТРОВ РУСЕВ
SPAS DIMITROV RUSEV
Първи запис / First Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2022-08-02 14:03:10 SupervisingBoard
- Вива Телеком България
Viva Telekom Balgariya
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2022-07-20 17:42:51 TransformingCompanys
- НУРТС БЪЛГАРИЯ
NURTS BALGARIYa
Първи запис / First Deed : 2010-08-20 13:23:15 AcquisitionEnterprises Последен запис / Last Deed : 2022-07-20 17:42:51 TransformingCompanys
- АСЕН МАРИНОВ ВЕЛИКОВ
ASEN MARINOV VELIKOV
Първи запис / First Deed : 2014-12-11 15:34:24 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2022-04-06 16:07:11 BoardOfManagers2
- СТОЯН КРАСИМИРОВ КАРАНЛЪКОВ
STOYaN KRASIMIROV KARANLAKOV
Първи запис / First Deed : 2021-11-18 11:22:29 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2022-04-06 16:07:11 BoardOfManagers2
- Николай Стефанов Андреев
Nikolay Stefanov Andreev
Първи запис / First Deed : 2021-12-01 16:38:30 Representatives Последен запис / Last Deed : 2022-04-06 16:07:11 BoardOfManagers2
- Николай Иванов Гаврилов
Nikolay Ivanov Gavrilov
Първи запис / First Deed : 2022-04-06 16:07:11 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2022-04-06 16:07:11 BoardOfManagers2
- Без име
Bez ime
Първи запис / First Deed : 2013-06-21 11:38:25 Representatives Последен запис / Last Deed : 2021-12-03 09:09:10 Representatives
- Андраш Пали
Andrash Pali
Първи запис / First Deed : 2021-03-09 12:47:38 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2021-12-03 09:09:10 BoardOfManagers2
- АТАНАС ИЛИЕВ ДОБРЕВ
ATANAS ILIEV DOBREV
Първи запис / First Deed : 2013-06-21 11:38:25 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2021-12-01 16:38:30 BoardOfManagers2
- КомНет София
KomNet Sofiya
Първи запис / First Deed : 2021-09-17 10:26:04 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2021-09-17 10:26:04 TransformingCompanys
- НЕТ 1
NET 1
Първи запис / First Deed : 2021-09-17 09:29:24 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2021-09-17 09:29:24 TransformingCompanys
- ЦИФРОВА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
TsIFROVA KABELNA TELEVIZIYa
Първи запис / First Deed : 2021-07-21 11:14:53 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2021-07-21 11:14:53 TransformingCompanys
- Димитриос Лиупис
Dimitrios Liupis
Първи запис / First Deed : 2017-06-16 16:56:53 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2021-03-09 12:47:38 BoardOfManagers2
- Драган Шолак
Dragan Sholak
Първи запис / First Deed : 2020-07-22 16:53:36 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2020-10-06 12:50:29 ActualOwners
- ВТБ Банк (Европа) СЕ
VTB Bank (Evropa) SE
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Ситибанк Юръп плс, клон Обединеното кралство
Sitibank Yurap pls, klon Obedinenoto kralstvo
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД
„Sosiete Zheneral Ekspresbank“ AD
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Стихтинг Пенсионфондс Зорг ен Велзийн
Stihting Pensionfonds Zorg en Velziyn
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Стихтинг ПиДжиДжиЕм Депозитари, като титуляр на ПиДжиДжиЕм Имърджинг Маркет
с Кредит Фoнд
Stihting PiDzhiDzhiEm Depozitari, kato titulyar na PiDzhiDzhiEm Imardzhing
Markets Kredit Fond
Първи запис / First Deed : 2018-10-30 10:18:36 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
Първи запис / First Deed : 2018-10-30 10:18:36 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Нова Люблянска банка д.д.
Nova Lyublyanska banka d.d.
Първи запис / First Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Финантиа Юкей Лимитид
Finantia Yukey Limitid
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- „Първа инвестиционна банка“ АД
„Parva investitsionna banka“ AD
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- СИТИБАНК Н.А., Клон Лондон в качеството на кредитор и на Агент по обезпечени
ята, който съгласно договора за залог при възникване на Събитие на предсрочн
а изискуемост относно главния дълг е упълномощен от останалите Обезпечени ли
ца да пристъпи към изпълнение по обезпечението. Останалите Обезпечени лица и
зрично са се съгласили в договора за залог, че ще упражняват правото си на п
ринудително изпълнение чрез издаване на пълномощно в полза на Агента по обез
печението, при условие че нищо в този Договор не представлява и няма да се т
ълкува като отказ от права и защити съгласно приложимото право
SITIBANK N.A., Klon London v kachestvoto na kreditor i na Agent po obezpeche
niyata, koyto saglasno dogovora za zalog pri vaznikvane na Sabitie na predsr
ochna iziskuemost otnosno glavniya dalg e upalnomoshten ot ostanalite Obezpe
cheni litsa da pristapi kam izpalnenie po obezpechenieto. Ostanalite Obezpec
heni litsa izrichno sa se saglasili v dogovora za zalog, che shte uprazhnyav
at pravoto si na prinuditelno izpalnenie chrez izdavane na palnomoshtno v po
lza na Agenta po obezpechenieto, pri uslovie che nishto v tozi Dogovor ne pr
edstavlyava i nyama da se talkuva kato otkaz ot prava i zashtiti saglasno pr
ilozhimoto pravo
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Ситибанк ЮРЪП ПЛС., действащо чрез Ситибанк Европа АД, клон България
Sitibank YuRAP PLS., deystvashto chrez Sitibank Evropa AD, klon Balgariya
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Международна инвестиционна банка, международно дружество, организирано и учр
едено съгласно Договора за учредяване на Международна Инвестиционна Банка, с
ключен на 10 юли 1970 година в Москва, вписано в Секретариата на Организация
та на Обединените Нации на 1 декември 1971 г., под регистрационен № 11417, И
НН 9909152110
Mezhdunarodna investitsionna banka, mezhdunarodno druzhestvo, organizirano i
uchredeno saglasno Dogovora za uchredyavane na Mezhdunarodna Investitsionna
Banka, sklyuchen na 10 yuli 1970 godina v Moskva, vpisano v Sekretariata na
Organizatsiyata na Obedinenite Natsii na 1 dekemvri 1971 g., pod registrats
ionen № 11417, INN 9909152110
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Хипо НОЕ Ландесбанк фюр Нидеростерайх унд Виен АГ
Hipo NOE Landesbank fyur Niderosterayh und Vien AG
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Комуналкредит Аустрия АГ
Komunalkredit Austriya AG
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- „Интернешънъл Асет Банк“ АД
„Interneshanal Aset Bank“ AD
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Международна Банка за Икономическо Сътрудничество, създадена и действаща в с
ъответствие със Споразумението относно организацията и дейността на Междунар
одната Банка за Икономическо Сътрудничество и Устава на Международната Банка
за Икономическо Сътрудничество от 22 октомври 1963г., регистрирани в Секрет
ариата на ООН на 20 август 1964г. под номер 7388
Mezhdunarodna Banka za Ikonomichesko Satrudnichestvo, sazdadena i deystvasht
a v saotvetstvie sas Sporazumenieto otnosno organizatsiyata i deynostta na M
ezhdunarodnata Banka za Ikonomichesko Satrudnichestvo i Ustava na Mezhdunaro
dnata Banka za Ikonomichesko Satrudnichestvo ot 22 oktomvri 1963g., registri
rani v Sekretariata na OON na 20 avgust 1964g. pod nomer 7388
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Джеймс Боди
Dzheyms Bodi
Първи запис / First Deed : 2019-07-04 15:39:13 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-07-04 15:39:13 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- Александър Генин
Aleksandar Genin
Първи запис / First Deed : 2019-07-04 15:39:13 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-07-04 15:39:13 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- Евгени Спасов Русев
Evgeni Spasov Rusev
Първи запис / First Deed : 2019-07-04 15:39:13 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-07-04 15:39:13 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- Радослав Владимиров Златков
Radoslav Vladimirov Zlatkov
Първи запис / First Deed : 2016-11-18 15:58:30 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2019-04-01 12:03:06 BoardOfManagers2
- Оупън Финанс Корпоративни облигации за Централна и Източна Европа Затворен и
нвестиционен фонд на непублични активи
Oupan Finans Korporativni obligatsii za Tsentralna i Iztochna Evropa Zatvore
n investitsionen fond na nepublichni aktivi
Първи запис / First Deed : 2018-10-30 10:18:36 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2018-10-30 10:18:36 AtPawnCreditors
- Оупън Финанс Облигации на предприятия Затворен инвестиционен фонд на непубли
чни активи
Oupan Finans Obligatsii na predpriyatiya Zatvoren investitsionen fond na nep
ublichni aktivi
Първи запис / First Deed : 2018-10-30 10:18:36 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2018-10-30 10:18:36 AtPawnCreditors
- БТК НЕТ
BTK NET
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2018-07-30 14:30:21 DebtorOverSecureClaims
- Стихтинг Бедрайфстакпенсионфондс фор хет Схилдерс-, Афверкингс-, ен Гласетбе
драйф
Stihting Bedrayfstakpensionfonds for het Shilders-, Afverkings-, en Glasetbe
drayf
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors
- Мирослав Нисторов Петров
Miroslav Nistorov Petrov
Първи запис / First Deed : 2016-11-18 15:58:30 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2017-06-16 16:56:53 BoardOfManagers2
- БОЯН ИВАНОВИЧ
BOYaN IVANOVICh
Първи запис / First Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard
- ЗЕНО АЛОНС МАЙЕР
ZENO ALONS MAYER
Първи запис / First Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard
- БРУНО ДЮШАРМ
BRUNO DYuShARM
Първи запис / First Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard
- ФРАНЦ ХЬОРХАГЕР
FRANTs HЬORHAGER
Първи запис / First Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard
- АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГРЪНЧАРОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV GRANChAROV
Първи запис / First Deed : 2013-06-21 11:38:25 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2016-11-18 15:58:30 BoardOfManagers2
- РУСИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
RUSIN YORDANOV YORDANOV
Първи запис / First Deed : 2013-06-21 11:38:25 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2016-11-18 15:58:30 BoardOfManagers2
- АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ALEKSANDAR VASILEV DIMITROV
Първи запис / First Deed : 2014-12-11 15:34:24 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2015-05-28 15:52:10 BoardOfManagers2
- ИВАЙЛО РУМЕНОВ БАЧИЙСКИ
IVAYLO RUMENOV BAChIYSKI
Първи запис / First Deed : 2013-06-21 11:38:25 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2015-03-13 14:46:34 BoardOfManagers2
- Светослав Жоров Димитров
Svetoslav Zhorov Dimitrov
Първи запис / First Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard
- ВЛАДИМИР ПЕНКОВ ПЕНКОВ
VLADIMIR PENKOV PENKOV
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard
- Майкъл Ърнест Тененбаум
Maykal Arnest Tenenbaum
Първи запис / First Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard
- Георги Емилов Велчев
Georgi Emilov Velchev
Първи запис / First Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard
- СТЕФАНО ДЗУПЕТ
STEFANO DZUPET
Първи запис / First Deed : 2013-01-31 15:10:01 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard
- ЗЛАТОЗАР КРЪСТЕВ СУРЛЕКОВ
ZLATOZAR KRASTEV SURLEKOV
Първи запис / First Deed : 2013-01-31 15:10:01 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2014-12-11 15:34:24 BoardOfManagers2
- ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
VLADIMIR ALEKSANDROV RANGELOV
Първи запис / First Deed : 2013-01-31 15:10:01 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2014-08-06 11:19:41 SupervisingBoard
- Александър Мороз
Aleksandar Moroz
Първи запис / First Deed : 2013-07-10 11:15:37 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2014-08-06 11:19:41 SupervisingBoard
- ФИЛИП ХАРИСЪН ГРОУЗ
FILIP HARISAN GROUZ
Първи запис / First Deed : 2013-01-31 15:10:01 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2014-08-06 11:19:41 SupervisingBoard
- Ю.ЕС. БАНК ТРЪСТИЙС ЛИМИТИД
Yu.ES. BANK TRASTIYS LIMITID
Първи запис / First Deed : 2013-11-28 13:44:25 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2013-11-28 13:44:25 AtPawnCreditors
- Цветан Радоев Василев
Tsvetan Radoev Vasilev
Първи запис / First Deed : 2013-07-10 11:15:37 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2013-10-25 15:52:45 SupervisingBoard
- "Вива Телеком България" ЕАД
"Viva Telekom Balgariya" EAD
Първи запис / First Deed : 2013-10-21 11:44:01 SoleCapitalOwner Последен запис / Last Deed : 2013-10-21 11:44:01 SoleCapitalOwner
- КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
KRASIMIRA YORDANOVA STOYaNOVA
Първи запис / First Deed : 2008-05-15 16:21:50 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2013-07-10 11:15:37 SupervisingBoard
- БЕРНАР ЖАН ЛЮК МОСКЕНИ
BERNAR ZhAN LYuK MOSKENI
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2013-01-31 15:10:01 BoardOfManagers2
- РОСЕН БОРИСОВ ХАДЖИЕВ
ROSEN BORISOV HADZhIEV
Първи запис / First Deed : 2008-05-15 16:21:50 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2011-12-15 14:43:14 BoardOfManagers2
- ТОМАШ ЯКУБ ВОЙТАШЕК
TOMASh YaKUB VOYTAShEK
Първи запис / First Deed : 2009-06-08 16:48:39 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2011-12-15 14:43:14 BoardOfManagers2
- ДОНАЛД ВЕИР МЮИР
DONALD VEIR MYuIR
Първи запис / First Deed : 2011-09-20 10:30:39 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2011-12-15 14:43:14 BoardOfManagers2
- ПИЕР ФРАНСОА ЖОРЖ МЕЛИНГЕР
PIER FRANSOA ZhORZh MELINGER
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2011-12-15 14:43:14 BoardOfManagers2
- ДЕЙВИД КУН-УА ЯНГ
DEYVID KUN-UA YaNG
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2011-09-20 10:30:39 BoardOfManagers2
- ИВАН ЛЮБОМИРОВ МАРКОВ
IVAN LYuBOMIROV MARKOV
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2010-06-23 09:10:10 SupervisingBoard
- КИМИМПЕКС-ТЪРГОВИЯ И ЛИЗИНГ
KIMIMPEKS-TARGOVIYa I LIZING
Първи запис / First Deed : 2009-10-20 16:53:40 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2009-10-20 16:53:40 TransformingCompanys
- Дъ Роял Банк ъф Скотланд ПЛС
Da Royal Bank af Skotland PLS
Първи запис / First Deed : 2009-08-11 13:32:35 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2009-08-11 13:32:35 AtPawnCreditors
- ВЕНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЙОТОВ
VENISLAV ALEKSANDROV YOTOV
Първи запис / First Deed : 2008-05-15 16:21:50 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2009-07-14 16:21:30 SupervisingBoard
- МАДХУСУДАН МОКИЛМАРАТУР БАЛАКРИШНА
MADHUSUDAN MOKILMARATUR BALAKRIShNA
Първи запис / First Deed : 2008-05-12 09:59:31 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2009-06-08 16:48:39 BoardOfManagers2
- ИОН БОГДАНЕРИС
ION BOGDANERIS
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2009-02-05 11:20:50 BoardOfManagers2
- БТК МОБАЙЛ
BTK MOBAYL
Първи запис / First Deed : 2009-01-13 15:24:10 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2009-01-13 15:24:10 TransformingCompanys
- МАРТИН РУДОЛФ ЩАУБ
MARTIN RUDOLF ShtAUB
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2008-05-15 16:21:50 BoardOfManagers2
- ЛЕВОН КАРЕКИН ХАМПАРЦУМЯН
LEVON KAREKIN HAMPARTsUMYaN
Първи запис / First Deed : 2008-05-15 16:21:50 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2008-05-15 16:21:50 SupervisingBoard
- ТЕРЪНС ЕДУАРД ВАЛЕСКИ
TERANS EDUARD VALESKI
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2
|
103823381
UIC |
ПИКАДИЛИ
PIKADILI
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5334 р-н Приморски 10135-02 9002 ул. БИТОЛЯ 1А 052/663434 052/663456 WWW.PICCADILLY.BG
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5356 р-н Надежда 68134-13 1220 Надлез Надежда, Ритейл Парк София, ул. "202" 21 2 WWW.PICCADILLY.BG
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5356 р-н Надежда 68134-13 1220 Надлез Надежда, Ритейл Парк София, ул. "История Славянобългарска" 21 2 WWW.PICCADILLY.BG
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1000 Административна сграда "Сплендид палас", ул. "Триадица" 5Б 3 офис 308 WWW.PICCADILLY.BG
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 35 VRC Враца 50 VRC10 Враца 132 12259 гр. Враца 3000 ул. "Братя Миладинови" 6 А 16 WWW.PICCADILLY.BG
- Няма участие на политически лица
No Politically Exposed Persons - Няма участие на агенти на ДС
No Communist SS Agents - 85 000,00 лв. от 1 обществена поръчка
Public Procurement Contract - Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
No EU funding 2007-2013 - Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
No EU funding 2014-2020 - Няма данни за проекти по ПРСР
No Agriculture Fund Projects - Няма данни за доставки по ПРСР
No Agriculture Fund Subcontracts - Няма данни за къщи за гости
No EU funded guesthouse - Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
No investigated agriculture projects - Няма данни за изплатени коронасубсидии
No coronavirus subsidies - Фирмата е имала дългове към НАП най-голяма сума:
Biggest debt to the Bulgarian Tax Office - 25 147 663,42 лв. данни към 2024-02-05
- Има данни за плащания от СЕБРА: 317 888,92 лв./BGN
There is available data for public money transfers
|
|
202972747
UIC |
АП Март
AP Mart
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1142 ул. "Проф. Фритьоф Нансен" 37А 5
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1000 Административна сграда "Сплендид палас", ул. "Триадица" 5Б 3 офис 308
- Няма участие на политически лица
No Politically Exposed Persons - Няма участие на агенти на ДС
No Communist SS Agents - Няма данни за участие в обществени поръчки
No Public Procurement Contracts - Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
No EU funding 2007-2013 - Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
No EU funding 2014-2020 - Няма данни за проекти по ПРСР
No Agriculture Fund Projects - Няма данни за доставки по ПРСР
No Agriculture Fund Subcontracts - Няма данни за къщи за гости
No EU funded guesthouse - Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
No investigated agriculture projects - Няма данни за изплатени коронасубсидии
No coronavirus subsidies - Фирмата е имала дългове към НАП най-голяма сума:
Biggest debt to the Bulgarian Tax Office - 137 709,56 лв. данни към 2024-02-05
- Няма данни за плащания в СЕБРА за ЕИК 202972747 но е възможно да има данни с името на фирмата
No available data for public money transfers with this UIC
|
|
206575401
UIC |
Булсатком
Bulsatkom
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5358 р-н Младост 68134-15 1784 Магнаурска школа 15 4
- Няма участие на политически лица
No Politically Exposed Persons - Няма участие на агенти на ДС
No Communist SS Agents - Няма данни за участие в обществени поръчки
No Public Procurement Contracts - Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
No EU funding 2007-2013 - Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
No EU funding 2014-2020 - Няма данни за проекти по ПРСР
No Agriculture Fund Projects - Няма данни за доставки по ПРСР
No Agriculture Fund Subcontracts - Няма данни за къщи за гости
No EU funded guesthouse - Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
No investigated agriculture projects - Няма данни за изплатени коронасубсидии
No coronavirus subsidies - Няма данни за дългове към НАП
No tax debts - Има данни за плащания от СЕБРА: 9 506,00 лв./BGN
There is available data for public money transfers
|
- Николай Стефанов Андреев
Nikolay Stefanov Andreev
Първи запис / First Deed : 2024-02-23 09:46:32 Managers Последен запис / Last Deed : 2024-02-23 09:46:32 Managers
- Спас Димитров Русев
Spas Dimitrov Rusev
Първи запис / First Deed : 2023-01-17 08:32:47 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2023-01-17 08:32:47 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- Джеймс Боди – представляващ Вива Корпорейт С.а.р.л., начин на представляване
- заедно
Dzheyms Bodi – predstavlyavasht Viva Korporeyt S.a.r.l., nachin na predstavl
yavane - zaedno
Първи запис / First Deed : 2023-01-17 08:32:47 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2023-01-17 08:32:47 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives
- Кристиан Жан Емил Тайльор – представляващ Вива Корпорейт С.а.р.л., начин на
представляване - заедно
Kristian Zhan Emil Taylyor – predstavlyavasht Viva Korporeyt S.a.r.l., nachi
n na predstavlyavane - zaedno
Първи запис / First Deed : 2023-01-17 08:32:47 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2023-01-17 08:32:47 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives
- Кемпе Виссе Рейтсма - представляващ „ВИВА КОРПОРЕЙТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 2064
86372
Kempe Visse Reytsma - predstavlyavasht „VIVA KORPOREYT BALGARIYa" EOOD, EIK
206486372
Първи запис / First Deed : 2023-01-17 08:32:47 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2023-01-17 08:32:47 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives
- Слободан-Бобан Йовичич
Slobodan-Boban Yovichich
Първи запис / First Deed : 2023-01-17 08:32:47 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2023-01-17 08:32:47 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- Владимир Александров Рангелов
Vladimir Aleksandrov Rangelov
Първи запис / First Deed : 2023-01-17 08:32:47 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2023-01-17 08:32:47 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- Петър Ризов Петров
Petar Rizov Petrov
Първи запис / First Deed : 2022-12-21 10:17:14 Managers Последен запис / Last Deed : 2022-12-21 10:17:14 Managers
- Миглена Петкова Стамболиева
Miglena Petkova Stambolieva
Първи запис / First Deed : 2021-12-08 15:13:36 TrusteesSecIns Последен запис / Last Deed : 2021-12-08 15:13:36 TrusteesSecIns
- Булсатком
Bulsatkom
Първи запис / First Deed : 2021-07-06 15:08:46 Successors703 Последен запис / Last Deed : 2021-09-24 09:19:16 SoleCapitalOwner
- Станислав Андреев Георгиев
Stanislav Andreev Georgiev
Първи запис / First Deed : 2021-07-06 15:08:46 Managers Последен запис / Last Deed : 2021-08-10 09:58:03 ActualOwners
- БУЛСАТКОМ
BULSATKOM
Първи запис / First Deed : 2021-07-06 15:08:46 SecuredClaimDebtors Последен запис / Last Deed : 2021-07-12 16:58:25 SecuredClaimDebtors
- БУЛСАТКОМ - ПРОДАЖБИ
BULSATKOM - PRODAZhBI
Първи запис / First Deed : 2021-07-06 15:08:46 SecuredClaimDebtors Последен запис / Last Deed : 2021-07-12 16:58:25 SecuredClaimDebtors
- Булсатком Ю Кей ХолдКо Лимитид (Bulsatcom UK HoldCo Limited), per № 12209965
Bulsatkom Yu Key HoldKo Limitid (Bulsatcom UK HoldCo Limited), per № 1220996
5
Първи запис / First Deed : 2021-07-12 16:58:25 SecuredClaimDebtors Последен запис / Last Deed : 2021-07-12 16:58:25 SecuredClaimDebtors
- Булсатком Инвестмънт Лимитид (Bulsatcom Investment Limited), чужд. per. № 09
047965
Bulsatkom Investmant Limitid (Bulsatcom Investment Limited), chuzhd. per. №
09047965
Първи запис / First Deed : 2021-07-06 15:08:46 SecuredClaimDebtors Последен запис / Last Deed : 2021-07-12 16:58:25 SecuredClaimDebtors
- Булсатком Ю Кей ХолдКо Лимитид (Bulsatcom UK HoldCo Limited, per № 12209965
Bulsatkom Yu Key HoldKo Limitid (Bulsatcom UK HoldCo Limited, per № 12209965
Първи запис / First Deed : 2021-07-12 11:55:55 SecuredClaimDebtors Последен запис / Last Deed : 2021-07-12 11:55:55 SecuredClaimDebtors
- ГЛАС Тръст Корпорейшън Лимитид,с чужд, per. №07927175
GLAS Trast Korporeyshan Limitid,s chuzhd, per. №07927175
Първи запис / First Deed : 2021-07-06 15:08:46 PledgeCreditors Последен запис / Last Deed : 2021-07-06 15:08:46 PledgeCreditors
- Булеатком Ю Кей ХолдКо Лимитид (Bulsatcom UK HoldCo Limited, per № 12209965
Buleatkom Yu Key HoldKo Limitid (Bulsatcom UK HoldCo Limited, per № 12209965
Първи запис / First Deed : 2021-07-06 15:08:46 SecuredClaimDebtors Последен запис / Last Deed : 2021-07-06 15:08:46 SecuredClaimDebtors
- БУЛСАТКОМ ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД (в Администрация)
BULSATKOM INVESTMANT LIMITID (v Administratsiya)
Първи запис / First Deed : 2021-07-06 15:08:46 SoleCapitalOwner Последен запис / Last Deed : 2021-07-06 15:08:46 SoleCapitalOwner
- Булсатком Ю Кей ХолдКо Лимитид, с чуждестранен регистрационен номер 12209965
Bulsatkom Yu Key HoldKo Limitid, s chuzhdestranen registratsionen nomer 1220
9965
Първи запис / First Deed : 2021-07-06 15:08:46 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2021-07-06 15:08:46 DebtorOverSecureClaims
- Булсатком Инвестмънт Лимитед, с чуждестранен регистрационен номер 9047965
Bulsatkom Investmant Limited, s chuzhdestranen registratsionen nomer 9047965
Първи запис / First Deed : 2021-07-06 15:08:46 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2021-07-06 15:08:46 DebtorOverSecureClaims
- ГЛАС Тръст Корпорейшън Лимитид, с чуждестранен регистрационен номер 07927175
GLAS Trast Korporeyshan Limitid, s chuzhdestranen registratsionen nomer 0792
7175
Първи запис / First Deed : 2021-07-06 15:08:46 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2021-07-06 15:08:46 AtPawnCreditors
- Булсатком Инвестмънт Лимитид (Bulsatcom Investment Limited), рег № 09047965
Bulsatkom Investmant Limitid (Bulsatcom Investment Limited), reg № 09047965
Първи запис / First Deed : 2021-07-06 15:08:46 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2021-07-06 15:08:46 DebtorOverSecureClaims
- Глас Тръст Корпорейшън Лимитид (GLAS Trust Corporation Limited), рег. № 0792
7175
Glas Trast Korporeyshan Limitid (GLAS Trust Corporation Limited), reg. № 079
27175
Първи запис / First Deed : 2021-07-06 15:08:46 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2021-07-06 15:08:46 AtPawnCreditors
- Булсатком Инвестмънт Лимитид, чужд, per. № 09047965
Bulsatkom Investmant Limitid, chuzhd, per. № 09047965
Първи запис / First Deed : 2021-07-06 15:08:46 Pledgors Последен запис / Last Deed : 2021-07-06 15:08:46 Pledgors
|