Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 29.02.2024 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра СЕБРА, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистъра на агенти на Държавна сигурност и Регистъра на политическите лица. Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, санкционирани по Магнитски, Агенти на ДС, Политически лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to February 29th 2024. Connected to the Registry of Public Procurements, SEBRA registry, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by Magnitsky sanctioned persons, Search by Communist Agents, Search by PEPs
Венислав Александров Йотов
Venislav Aleksandrov Yotov
- Няма данни лице с такива имена да е политическо лице
- Няма данни лице с такива имена да е обявявано от КомДос като агент на ДС
- Няма данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ
8 Свързани лица и фирми първо ниво виж второ
ЕИК UIC |
Фирма Company |
Свързани с фирмата лица Connected persons |
831642181
UIC |
Виваком България
Vivakom Balgariya
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5345 р-н Красно село 68134-02 1606 бул. ТОТЛЕБЕН 8
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5358 р-н Младост 68134-15 1784 бул. "Цариградско шосе" 115и
- Участие на политически лица
Politically Exposed Persons Няма участие на агенти на ДС No Communist SS Agents56 428 787,00 лв. от 536 обществени поръчки Public Procurement ContractsФирмата е бенефициар от Оперативните програми 2007-2013 по проекти на обща стойност 1 755 581,00 лв. The company got EU funding 2007-2013 - 1 755 581,00 BGNФирмата е бенефициар от Оперативните програми 2014-2020 по проекти на обща стойност 1 779 273,67 лв. The company got EU funding 2014-2020 - 1 779 273,67 BGNФирмата е партньор, изпълнител или подизпълнител на 116 проекта от Оперативните програми 2014-2020. The company subcontracted 116 EU funded contracts 2014-2020Няма данни за проекти по ПРСР No Agriculture Fund Projects11 084,00 лв. за 4 доставка/и по ПРСР 11 084,00 BGN for 4 Agriculture Fund SubcontractsНяма данни за къщи за гости No EU funded guesthouseНяма данни за нередности по проекти по ПРСР No investigated agriculture projectsНяма данни за изплатени коронасубсидии No coronavirus subsidiesНяма данни за дългове към НАП No tax debtsНяма данни за плащания в СЕБРА за ЕИК 831642181 но е възможно да има данни с името на фирмата No available data for public money transfers with this UIC |
- С. Т. В.
S. T. V.
Първи запис / First Deed : 2024-01-04 14:08:54 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2024-01-04 14:08:54 TransformingCompanys
- ТЕЛНЕТ СЕКЮРИТИ
TELNET SEKYuRITI
Първи запис / First Deed : 2024-01-04 14:08:54 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2024-01-04 14:08:54 TransformingCompanys
- БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
BALGARSKA TELEKOMUNIKATsIONNA KOMPANIYa
Първи запис / First Deed : 2008-11-20 14:23:14 Distraints Последен запис / Last Deed : 2024-01-04 14:08:54 Successors703
- Николаос Статопулос
Nikolaos Statopulos
Първи запис / First Deed : 2020-07-22 16:53:36 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2023-11-22 15:33:15 SupervisingBoard
- Виктория Боклаг
Viktoriya Boklag
Първи запис / First Deed : 2020-07-22 16:53:36 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2023-11-22 15:33:15 SupervisingBoard
- Янез Живко
Yanez Zhivko
Първи запис / First Deed : 2020-10-06 12:50:29 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2023-11-22 15:33:15 SupervisingBoard
- ТЕЛНЕТ
TELNET
Първи запис / First Deed : 2023-09-28 08:56:44 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2023-09-28 08:56:44 TransformingCompanys
- НУРТС ДИДЖИТЪЛ
NURTS DIDZhITAL
Първи запис / First Deed : 2022-10-19 15:08:38 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2022-10-19 15:08:38 TransformingCompanys
- Юнайтед Груп Бизнес Сървисиз
Yunayted Grup Biznes Sarvisiz
Първи запис / First Deed : 2022-10-04 10:43:11 Successors703 Последен запис / Last Deed : 2022-10-04 10:43:11 Successors703
- Словения Броудбанд С.а.р.л.
Sloveniya Broudband S.a.r.l.
Първи запис / First Deed : 2022-09-13 15:34:45 SoleCapitalOwner Последен запис / Last Deed : 2022-09-13 15:34:45 SoleCapitalOwner
- „Юнайтед Груп България“ ЕООД
„Yunayted Grup Balgariya“ EOOD
Първи запис / First Deed : 2022-07-20 17:42:51 SoleCapitalOwner Последен запис / Last Deed : 2022-09-13 15:34:45 TransformingCompanys
- Стилианос Илиа
Stilianos Ilia
Първи запис / First Deed : 2020-07-22 16:53:36 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2022-09-09 11:15:39 SupervisingBoard
- СПАС ДИМИТРОВ РУСЕВ
SPAS DIMITROV RUSEV
Първи запис / First Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2022-08-02 14:03:10 SupervisingBoard
- Вива Телеком България
Viva Telekom Balgariya
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2022-07-20 17:42:51 TransformingCompanys
- НУРТС БЪЛГАРИЯ
NURTS BALGARIYa
Първи запис / First Deed : 2010-08-20 13:23:15 AcquisitionEnterprises Последен запис / Last Deed : 2022-07-20 17:42:51 TransformingCompanys
- АСЕН МАРИНОВ ВЕЛИКОВ
ASEN MARINOV VELIKOV
Първи запис / First Deed : 2014-12-11 15:34:24 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2022-04-06 16:07:11 BoardOfManagers2
- СТОЯН КРАСИМИРОВ КАРАНЛЪКОВ
STOYaN KRASIMIROV KARANLAKOV
Първи запис / First Deed : 2021-11-18 11:22:29 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2022-04-06 16:07:11 BoardOfManagers2
- Николай Стефанов Андреев
Nikolay Stefanov Andreev
Първи запис / First Deed : 2021-12-01 16:38:30 Representatives Последен запис / Last Deed : 2022-04-06 16:07:11 BoardOfManagers2
- Николай Иванов Гаврилов
Nikolay Ivanov Gavrilov
Първи запис / First Deed : 2022-04-06 16:07:11 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2022-04-06 16:07:11 BoardOfManagers2
- Без име
Bez ime
Първи запис / First Deed : 2013-06-21 11:38:25 Representatives Последен запис / Last Deed : 2021-12-03 09:09:10 Representatives
- Андраш Пали
Andrash Pali
Първи запис / First Deed : 2021-03-09 12:47:38 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2021-12-03 09:09:10 BoardOfManagers2
- АТАНАС ИЛИЕВ ДОБРЕВ
ATANAS ILIEV DOBREV
Първи запис / First Deed : 2013-06-21 11:38:25 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2021-12-01 16:38:30 BoardOfManagers2
- КомНет София
KomNet Sofiya
Първи запис / First Deed : 2021-09-17 10:26:04 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2021-09-17 10:26:04 TransformingCompanys
- НЕТ 1
NET 1
Първи запис / First Deed : 2021-09-17 09:29:24 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2021-09-17 09:29:24 TransformingCompanys
- ЦИФРОВА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
TsIFROVA KABELNA TELEVIZIYa
Първи запис / First Deed : 2021-07-21 11:14:53 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2021-07-21 11:14:53 TransformingCompanys
- Димитриос Лиупис
Dimitrios Liupis
Първи запис / First Deed : 2017-06-16 16:56:53 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2021-03-09 12:47:38 BoardOfManagers2
- Драган Шолак
Dragan Sholak
Първи запис / First Deed : 2020-07-22 16:53:36 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2020-10-06 12:50:29 ActualOwners
- ВТБ Банк (Европа) СЕ
VTB Bank (Evropa) SE
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Ситибанк Юръп плс, клон Обединеното кралство
Sitibank Yurap pls, klon Obedinenoto kralstvo
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД
„Sosiete Zheneral Ekspresbank“ AD
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Стихтинг Пенсионфондс Зорг ен Велзийн
Stihting Pensionfonds Zorg en Velziyn
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Стихтинг ПиДжиДжиЕм Депозитари, като титуляр на ПиДжиДжиЕм Имърджинг Маркет
с Кредит Фoнд
Stihting PiDzhiDzhiEm Depozitari, kato titulyar na PiDzhiDzhiEm Imardzhing
Markets Kredit Fond
Първи запис / First Deed : 2018-10-30 10:18:36 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
Първи запис / First Deed : 2018-10-30 10:18:36 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Нова Люблянска банка д.д.
Nova Lyublyanska banka d.d.
Първи запис / First Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Финантиа Юкей Лимитид
Finantia Yukey Limitid
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- „Първа инвестиционна банка“ АД
„Parva investitsionna banka“ AD
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- СИТИБАНК Н.А., Клон Лондон в качеството на кредитор и на Агент по обезпечени
ята, който съгласно договора за залог при възникване на Събитие на предсрочн
а изискуемост относно главния дълг е упълномощен от останалите Обезпечени ли
ца да пристъпи към изпълнение по обезпечението. Останалите Обезпечени лица и
зрично са се съгласили в договора за залог, че ще упражняват правото си на п
ринудително изпълнение чрез издаване на пълномощно в полза на Агента по обез
печението, при условие че нищо в този Договор не представлява и няма да се т
ълкува като отказ от права и защити съгласно приложимото право
SITIBANK N.A., Klon London v kachestvoto na kreditor i na Agent po obezpeche
niyata, koyto saglasno dogovora za zalog pri vaznikvane na Sabitie na predsr
ochna iziskuemost otnosno glavniya dalg e upalnomoshten ot ostanalite Obezpe
cheni litsa da pristapi kam izpalnenie po obezpechenieto. Ostanalite Obezpec
heni litsa izrichno sa se saglasili v dogovora za zalog, che shte uprazhnyav
at pravoto si na prinuditelno izpalnenie chrez izdavane na palnomoshtno v po
lza na Agenta po obezpechenieto, pri uslovie che nishto v tozi Dogovor ne pr
edstavlyava i nyama da se talkuva kato otkaz ot prava i zashtiti saglasno pr
ilozhimoto pravo
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Ситибанк ЮРЪП ПЛС., действащо чрез Ситибанк Европа АД, клон България
Sitibank YuRAP PLS., deystvashto chrez Sitibank Evropa AD, klon Balgariya
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Международна инвестиционна банка, международно дружество, организирано и учр
едено съгласно Договора за учредяване на Международна Инвестиционна Банка, с
ключен на 10 юли 1970 година в Москва, вписано в Секретариата на Организация
та на Обединените Нации на 1 декември 1971 г., под регистрационен № 11417, И
НН 9909152110
Mezhdunarodna investitsionna banka, mezhdunarodno druzhestvo, organizirano i
uchredeno saglasno Dogovora za uchredyavane na Mezhdunarodna Investitsionna
Banka, sklyuchen na 10 yuli 1970 godina v Moskva, vpisano v Sekretariata na
Organizatsiyata na Obedinenite Natsii na 1 dekemvri 1971 g., pod registrats
ionen № 11417, INN 9909152110
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Хипо НОЕ Ландесбанк фюр Нидеростерайх унд Виен АГ
Hipo NOE Landesbank fyur Niderosterayh und Vien AG
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Комуналкредит Аустрия АГ
Komunalkredit Austriya AG
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- „Интернешънъл Асет Банк“ АД
„Interneshanal Aset Bank“ AD
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Международна Банка за Икономическо Сътрудничество, създадена и действаща в с
ъответствие със Споразумението относно организацията и дейността на Междунар
одната Банка за Икономическо Сътрудничество и Устава на Международната Банка
за Икономическо Сътрудничество от 22 октомври 1963г., регистрирани в Секрет
ариата на ООН на 20 август 1964г. под номер 7388
Mezhdunarodna Banka za Ikonomichesko Satrudnichestvo, sazdadena i deystvasht
a v saotvetstvie sas Sporazumenieto otnosno organizatsiyata i deynostta na M
ezhdunarodnata Banka za Ikonomichesko Satrudnichestvo i Ustava na Mezhdunaro
dnata Banka za Ikonomichesko Satrudnichestvo ot 22 oktomvri 1963g., registri
rani v Sekretariata na OON na 20 avgust 1964g. pod nomer 7388
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2020-01-02 13:01:58 AtPawnCreditors
- Джеймс Боди
Dzheyms Bodi
Първи запис / First Deed : 2019-07-04 15:39:13 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-07-04 15:39:13 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- Александър Генин
Aleksandar Genin
Първи запис / First Deed : 2019-07-04 15:39:13 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-07-04 15:39:13 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- Евгени Спасов Русев
Evgeni Spasov Rusev
Първи запис / First Deed : 2019-07-04 15:39:13 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-07-04 15:39:13 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- Радослав Владимиров Златков
Radoslav Vladimirov Zlatkov
Първи запис / First Deed : 2016-11-18 15:58:30 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2019-04-01 12:03:06 BoardOfManagers2
- Оупън Финанс Корпоративни облигации за Централна и Източна Европа Затворен и
нвестиционен фонд на непублични активи
Oupan Finans Korporativni obligatsii za Tsentralna i Iztochna Evropa Zatvore
n investitsionen fond na nepublichni aktivi
Първи запис / First Deed : 2018-10-30 10:18:36 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2018-10-30 10:18:36 AtPawnCreditors
- Оупън Финанс Облигации на предприятия Затворен инвестиционен фонд на непубли
чни активи
Oupan Finans Obligatsii na predpriyatiya Zatvoren investitsionen fond na nep
ublichni aktivi
Първи запис / First Deed : 2018-10-30 10:18:36 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2018-10-30 10:18:36 AtPawnCreditors
- БТК НЕТ
BTK NET
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2018-07-30 14:30:21 DebtorOverSecureClaims
- Стихтинг Бедрайфстакпенсионфондс фор хет Схилдерс-, Афверкингс-, ен Гласетбе
драйф
Stihting Bedrayfstakpensionfonds for het Shilders-, Afverkings-, en Glasetbe
drayf
Първи запис / First Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2018-03-16 14:17:28 AtPawnCreditors
- Мирослав Нисторов Петров
Miroslav Nistorov Petrov
Първи запис / First Deed : 2016-11-18 15:58:30 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2017-06-16 16:56:53 BoardOfManagers2
- БОЯН ИВАНОВИЧ
BOYaN IVANOVICh
Първи запис / First Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard
- ЗЕНО АЛОНС МАЙЕР
ZENO ALONS MAYER
Първи запис / First Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard
- БРУНО ДЮШАРМ
BRUNO DYuShARM
Първи запис / First Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard
- ФРАНЦ ХЬОРХАГЕР
FRANTs HЬORHAGER
Първи запис / First Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2017-04-11 13:17:12 SupervisingBoard
- АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГРЪНЧАРОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV GRANChAROV
Първи запис / First Deed : 2013-06-21 11:38:25 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2016-11-18 15:58:30 BoardOfManagers2
- РУСИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
RUSIN YORDANOV YORDANOV
Първи запис / First Deed : 2013-06-21 11:38:25 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2016-11-18 15:58:30 BoardOfManagers2
- АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ALEKSANDAR VASILEV DIMITROV
Първи запис / First Deed : 2014-12-11 15:34:24 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2015-05-28 15:52:10 BoardOfManagers2
- ИВАЙЛО РУМЕНОВ БАЧИЙСКИ
IVAYLO RUMENOV BAChIYSKI
Първи запис / First Deed : 2013-06-21 11:38:25 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2015-03-13 14:46:34 BoardOfManagers2
- Светослав Жоров Димитров
Svetoslav Zhorov Dimitrov
Първи запис / First Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard
- ВЛАДИМИР ПЕНКОВ ПЕНКОВ
VLADIMIR PENKOV PENKOV
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard
- Майкъл Ърнест Тененбаум
Maykal Arnest Tenenbaum
Първи запис / First Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard
- Георги Емилов Велчев
Georgi Emilov Velchev
Първи запис / First Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard
- СТЕФАНО ДЗУПЕТ
STEFANO DZUPET
Първи запис / First Deed : 2013-01-31 15:10:01 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2015-02-03 16:09:25 SupervisingBoard
- ЗЛАТОЗАР КРЪСТЕВ СУРЛЕКОВ
ZLATOZAR KRASTEV SURLEKOV
Първи запис / First Deed : 2013-01-31 15:10:01 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2014-12-11 15:34:24 BoardOfManagers2
- ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
VLADIMIR ALEKSANDROV RANGELOV
Първи запис / First Deed : 2013-01-31 15:10:01 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2014-08-06 11:19:41 SupervisingBoard
- Александър Мороз
Aleksandar Moroz
Първи запис / First Deed : 2013-07-10 11:15:37 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2014-08-06 11:19:41 SupervisingBoard
- ФИЛИП ХАРИСЪН ГРОУЗ
FILIP HARISAN GROUZ
Първи запис / First Deed : 2013-01-31 15:10:01 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2014-08-06 11:19:41 SupervisingBoard
- Ю.ЕС. БАНК ТРЪСТИЙС ЛИМИТИД
Yu.ES. BANK TRASTIYS LIMITID
Първи запис / First Deed : 2013-11-28 13:44:25 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2013-11-28 13:44:25 AtPawnCreditors
- Цветан Радоев Василев
Tsvetan Radoev Vasilev
Първи запис / First Deed : 2013-07-10 11:15:37 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2013-10-25 15:52:45 SupervisingBoard
- "Вива Телеком България" ЕАД
"Viva Telekom Balgariya" EAD
Първи запис / First Deed : 2013-10-21 11:44:01 SoleCapitalOwner Последен запис / Last Deed : 2013-10-21 11:44:01 SoleCapitalOwner
- КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
KRASIMIRA YORDANOVA STOYaNOVA
Първи запис / First Deed : 2008-05-15 16:21:50 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2013-07-10 11:15:37 SupervisingBoard
- БЕРНАР ЖАН ЛЮК МОСКЕНИ
BERNAR ZhAN LYuK MOSKENI
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2013-01-31 15:10:01 BoardOfManagers2
- РОСЕН БОРИСОВ ХАДЖИЕВ
ROSEN BORISOV HADZhIEV
Първи запис / First Deed : 2008-05-15 16:21:50 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2011-12-15 14:43:14 BoardOfManagers2
- ТОМАШ ЯКУБ ВОЙТАШЕК
TOMASh YaKUB VOYTAShEK
Първи запис / First Deed : 2009-06-08 16:48:39 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2011-12-15 14:43:14 BoardOfManagers2
- ДОНАЛД ВЕИР МЮИР
DONALD VEIR MYuIR
Първи запис / First Deed : 2011-09-20 10:30:39 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2011-12-15 14:43:14 BoardOfManagers2
- ПИЕР ФРАНСОА ЖОРЖ МЕЛИНГЕР
PIER FRANSOA ZhORZh MELINGER
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2011-12-15 14:43:14 BoardOfManagers2
- ДЕЙВИД КУН-УА ЯНГ
DEYVID KUN-UA YaNG
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2011-09-20 10:30:39 BoardOfManagers2
- ИВАН ЛЮБОМИРОВ МАРКОВ
IVAN LYuBOMIROV MARKOV
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2010-06-23 09:10:10 SupervisingBoard
- КИМИМПЕКС-ТЪРГОВИЯ И ЛИЗИНГ
KIMIMPEKS-TARGOVIYa I LIZING
Първи запис / First Deed : 2009-10-20 16:53:40 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2009-10-20 16:53:40 TransformingCompanys
- Дъ Роял Банк ъф Скотланд ПЛС
Da Royal Bank af Skotland PLS
Първи запис / First Deed : 2009-08-11 13:32:35 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2009-08-11 13:32:35 AtPawnCreditors
- ВЕНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЙОТОВ
VENISLAV ALEKSANDROV YOTOV
Първи запис / First Deed : 2008-05-15 16:21:50 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2009-07-14 16:21:30 SupervisingBoard
- МАДХУСУДАН МОКИЛМАРАТУР БАЛАКРИШНА
MADHUSUDAN MOKILMARATUR BALAKRIShNA
Първи запис / First Deed : 2008-05-12 09:59:31 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2009-06-08 16:48:39 BoardOfManagers2
- ИОН БОГДАНЕРИС
ION BOGDANERIS
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2009-02-05 11:20:50 BoardOfManagers2
- БТК МОБАЙЛ
BTK MOBAYL
Първи запис / First Deed : 2009-01-13 15:24:10 TransformingCompanys Последен запис / Last Deed : 2009-01-13 15:24:10 TransformingCompanys
- МАРТИН РУДОЛФ ЩАУБ
MARTIN RUDOLF ShtAUB
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2008-05-15 16:21:50 BoardOfManagers2
- ЛЕВОН КАРЕКИН ХАМПАРЦУМЯН
LEVON KAREKIN HAMPARTsUMYaN
Първи запис / First Deed : 2008-05-15 16:21:50 SupervisingBoard Последен запис / Last Deed : 2008-05-15 16:21:50 SupervisingBoard
- ТЕРЪНС ЕДУАРД ВАЛЕСКИ
TERANS EDUARD VALESKI
Първи запис / First Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2 Последен запис / Last Deed : 2008-04-23 18:10:06 BoardOfManagers2
|
200251454
UIC |
ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ)
EY AY DZhI YuRAP S.A. (KLON BALGARIYa)
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1000 ул. ИСКЪР 4 930 93 30 930 93 31
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5351 р-н Изгрев 68134-08 1113 ИЗТОК НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 3А 8 4
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5351 р-н Изгрев 68134-08 1113 ИЗТОК НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 3Б 7
- Няма участие на политически лица
No Politically Exposed Persons - Няма участие на агенти на ДС
No Communist SS Agents - 3 368 700,00 лв. от 2 обществени поръчки
Public Procurement Contracts - Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
No EU funding 2007-2013 - Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
No EU funding 2014-2020 - Няма данни за проекти по ПРСР
No Agriculture Fund Projects - Няма данни за доставки по ПРСР
No Agriculture Fund Subcontracts - Няма данни за къщи за гости
No EU funded guesthouse - Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
No investigated agriculture projects - Няма данни за изплатени коронасубсидии
No coronavirus subsidies - Няма данни за дългове към НАП
No tax debts - Няма данни за плащания в СЕБРА за ЕИК 200251454 но е възможно да има данни с името на фирмата
No available data for public money transfers with this UIC
|
|
175145092
UIC |
Застрахователно дружество Нова Инс
Zastrahovatelno druzhestvo Nova Ins
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5351 р-н Изгрев 68134-08 1113 ИЗТОК НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 3А 8 4 9309330 9309331
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5351 р-н Изгрев 68134-08 1113 ИЗТОК НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 3Б 7 9309330 9309331
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица 68134-10 1000 пл. Позитано 5 9309330 9309331
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица 68134-10 1000 пл. Позитано 5 02 / 9856610 02 / 9856103
- Участие на политически лица
Politically Exposed Persons Няма участие на агенти на ДС No Communist SS AgentsНяма данни за участие в обществени поръчки No Public Procurement ContractsНяма данни за проекти по ОП 2007-2013 No EU funding 2007-2013Няма данни за проекти по ОП 2014-2020 No EU funding 2014-2020Няма данни за проекти по ПРСР No Agriculture Fund ProjectsНяма данни за доставки по ПРСР No Agriculture Fund SubcontractsНяма данни за къщи за гости No EU funded guesthouseНяма данни за нередности по проекти по ПРСР No investigated agriculture projectsНяма данни за изплатени коронасубсидии No coronavirus subsidiesНяма данни за дългове към НАП No tax debtsНяма данни за плащания в СЕБРА за ЕИК 175145092 но е възможно да има данни с името на фирмата No available data for public money transfers with this UIC |
|
831469352
UIC |
ЕЙ АЙ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
EY AY DZhI BALGARIYa ZASTRAHOVATELNO DRUZhESTVO
- Няма участие на политически лица
No Politically Exposed Persons - Няма участие на агенти на ДС
No Communist SS Agents - 3 218 633,00 лв. от 1 обществена поръчка
Public Procurement Contract - Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
No EU funding 2007-2013 - Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
No EU funding 2014-2020 - Няма данни за проекти по ПРСР
No Agriculture Fund Projects - Няма данни за доставки по ПРСР
No Agriculture Fund Subcontracts - Няма данни за къщи за гости
No EU funded guesthouse - Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
No investigated agriculture projects - Няма данни за изплатени коронасубсидии
No coronavirus subsidies - Няма данни за дългове към НАП
No tax debts - Няма данни за плащания в СЕБРА за ЕИК 831469352 но е възможно да има данни с името на фирмата
No available data for public money transfers with this UIC
|
|
201744146
UIC |
ТИА МАРИЯ
TIA MARIYa
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 186 BLG37 Разлог 620 02693 с. Баня 2778 ВТОРА 76 В 0888152301 m_stefanova47@yahoo.com
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 186 BLG37 Разлог 620 02693 с. Баня 2778 ВТОРА 76 В 0888152301 venkoyotov@gmail.com
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица 68134-10 1408 кв. Лозенец, жил. група "Южен парк" "Св. Осий Кордобски" 124 А 14 ********** venkoyotov@gmail.com
- Няма участие на политически лица
No Politically Exposed Persons - Няма участие на агенти на ДС
No Communist SS Agents - Няма данни за участие в обществени поръчки
No Public Procurement Contracts - Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
No EU funding 2007-2013 - Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
No EU funding 2014-2020 - Няма данни за проекти по ПРСР
No Agriculture Fund Projects - Няма данни за доставки по ПРСР
No Agriculture Fund Subcontracts - Няма данни за къщи за гости
No EU funded guesthouse - Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
No investigated agriculture projects - Няма данни за изплатени коронасубсидии
No coronavirus subsidies - Няма данни за дългове към НАП
No tax debts - Няма данни за плащания в СЕБРА за ЕИК 201744146 но е възможно да има данни с името на фирмата
No available data for public money transfers with this UIC
|
|
***
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in:
English (Английски)