205404422
UIC |
Албания Телеком Инвест
Albaniya Telekom Invest
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица 68134-10 1463 бул. „Патриарх Евтимий” 82
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1000 бул. „Цар Освободител” 14 1
- Участие на политически лица
Politically Exposed Persons Няма участие на агенти на ДС No Communist SS AgentsНяма данни за участие в обществени поръчки No Public Procurement ContractsНяма данни за проекти по ОП 2007-2013 No EU funding 2007-2013Няма данни за проекти по ОП 2014-2020 No EU funding 2014-2020Няма данни за проекти по ПРСР No Agriculture Fund ProjectsНяма данни за доставки по ПРСР No Agriculture Fund SubcontractsНяма данни за къщи за гости No EU funded guesthouseНяма данни за нередности по проекти по ПРСР No investigated agriculture projectsНяма данни за изплатени коронасубсидии No coronavirus subsidiesНяма данни за дългове към НАП No tax debtsНяма данни за плащания в СЕБРА за ЕИК 205404422 но е възможно да има данни с името на фирмата No available data for public money transfers with this UIC |
- Атанас Кирилов Бангачев
Atanas Kirilov Bangachev
Първи запис / First Deed : 2022-05-09 11:30:03 ContactPerson550a Последен запис / Last Deed : 2022-05-09 11:30:03 ContactPerson550a
- Золтан Гелерт Ясаи
Zoltan Gelert Yasai
Първи запис / First Deed : 2022-05-09 11:30:03 ActualOwners Последен запис / Last Deed : 2022-05-09 11:30:03 ActualOwners
- Петер Кристиан Фекете
Peter Kristian Fekete
Първи запис / First Deed : 2022-03-29 12:18:33 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2022-05-09 11:30:03 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- Аладин Адам Линцени
Aladin Adam Lintseni
Първи запис / First Deed : 2022-03-29 12:18:33 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2022-05-09 11:30:03 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- "Антена Унгария" Унгарско акционерно дружество за радиоизлъчване и радиокому
никации, Cg. 01-10-042190
"Antena Ungariya" Ungarsko aktsionerno druzhestvo za radioizlachvane i radio
komunikatsii, Cg. 01-10-042190
Първи запис / First Deed : 2022-04-27 09:14:34 SoleCapitalOwner Последен запис / Last Deed : 2022-04-27 09:14:34 SoleCapitalOwner
- Без име
Bez ime
Първи запис / First Deed : 2018-11-21 18:33:16 Representatives Последен запис / Last Deed : 2022-03-29 12:18:33 Representatives
- Чаба Ференц Турзо
Chaba Ferents Turzo
Първи запис / First Deed : 2022-03-29 12:18:33 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2022-03-29 12:18:33 BoardOfDirectors
- 4айДжи Нийлваношан Мюкьодо Резвенитарсасаг
4ayDzhi Niylvanoshan Myukyodo Rezvenitarsasag
Първи запис / First Deed : 2022-03-29 12:18:33 SoleCapitalOwner Последен запис / Last Deed : 2022-03-29 12:18:33 SoleCapitalOwner
- Елвин Вехип Гури
Elvin Vehip Guri
Първи запис / First Deed : 2018-11-21 18:33:16 Representatives Последен запис / Last Deed : 2021-12-10 15:22:58 ActualOwners
- Атанас Илиев Добрев
Atanas Iliev Dobrev
Първи запис / First Deed : 2020-11-13 14:26:37 ActualOwners Последен запис / Last Deed : 2021-12-10 15:22:58 ActualOwners
- Венислава Йорданова Тодорова
Venislava Yordanova Todorova
Първи запис / First Deed : 2019-05-21 17:38:51 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2020-12-08 17:19:26 BoardOfDirectors
- Ралица Ненчева Агайн-Гури
Ralitsa Nencheva Agayn-Guri
Първи запис / First Deed : 2018-11-21 18:33:16 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2020-12-08 17:19:26 Representatives
- за АТИ Албания Телеком Инвест Лимитид - АТС Мениджърс Лимитид, Арх. Макариу
III, 2-4, НЕ282513, представлявано от Елизабет Ригас
za ATI Albaniya Telekom Invest Limitid - ATS Menidzhars Limitid, Arh. Makari
u III, 2-4, NE282513, predstavlyavano ot Elizabet Rigas
Първи запис / First Deed : 2019-08-20 07:54:40 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-08-20 07:54:40 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- За Ар Ес Си Инвестмънтс Б.В.- Панма Б.В., Принсес Маргритплантсон 88, Търгов
ски център Торен Е, етаж 23е, 2595БР Хага, 850586914, представлявано от Герб
ен Ван ден Берг
Za Ar Es Si Investmants B.V.- Panma B.V., Prinses Margritplantson 88, Targov
ski tsentar Toren E, etazh 23e, 2595BR Haga, 850586914, predstavlyavano ot G
erben Van den Berg
Първи запис / First Deed : 2019-08-20 07:54:40 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-08-20 07:54:40 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- За Ар Ес Си Инвестмънтс Б.В.- Панма Б.В., Принсес Маргритплантсон 88, Търгов
ски център Торен Е, етаж 23е, 2595БР Хага, 850586914, представлявано от Дени
с Якобус Марлийс Крамер
Za Ar Es Si Investmants B.V.- Panma B.V., Prinses Margritplantson 88, Targov
ski tsentar Toren E, etazh 23e, 2595BR Haga, 850586914, predstavlyavano ot D
enis Yakobus Marliys Kramer
Първи запис / First Deed : 2019-08-20 07:54:40 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-08-20 07:54:40 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- за АТИ Албания Телеком Инвест Лимитид - АТС Дайректърс Лимитид, Арх. Макариу
III, 2-4, НЕ282428, представлявано от Арта Антониу
za ATI Albaniya Telekom Invest Limitid - ATS Dayrektars Limitid, Arh. Makari
u III, 2-4, NE282428, predstavlyavano ot Arta Antoniu
Първи запис / First Deed : 2019-08-20 07:54:40 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-08-20 07:54:40 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- за АТИ Албания Телеком Инвест Лимитид - АТС Дайректърс Лимитид, Арх. Макариу
III, 2-4, НЕ282428, представлявано от Евтихия Спиру
za ATI Albaniya Telekom Invest Limitid - ATS Dayrektars Limitid, Arh. Makari
u III, 2-4, NE282428, predstavlyavano ot Evtihiya Spiru
Първи запис / First Deed : 2019-08-20 07:54:40 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-08-20 07:54:40 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН-ГУРИ
RALITsA NENChEVA AGAYN-GURI
Първи запис / First Deed : 2019-08-20 07:54:40 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-08-20 07:54:40 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives
- Спас Димитров Русев
Spas Dimitrov Rusev
Първи запис / First Deed : 2018-11-21 18:33:16 Representatives Последен запис / Last Deed : 2019-08-20 07:54:40 ActualOwners
- за АТИ Албания Телеком Инвест Лимитид - АТС Мениджърс Лимитид, Арх. Макариу
III, 2-4, НЕ282513, представлявано от Мароула Георгиу
za ATI Albaniya Telekom Invest Limitid - ATS Menidzhars Limitid, Arh. Makari
u III, 2-4, NE282513, predstavlyavano ot Maroula Georgiu
Първи запис / First Deed : 2019-08-20 07:54:40 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2019-08-20 07:54:40 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
|